Дата рождения: 05 Августа 1962
Советник президента Федерации каратэ России (региональная политика, координация Паралимпийской версии вида спорта каратэ «Пара-каратэ»).
Президент Московской областной федерации каратэ, главный тренер спортивной сборной команды Московской области, отдел единоборств Центра Олимпийских видов спорта.
Мастер спорта СССР, 5 Дан каратэ, чёрный пояс,
Чемпион СССР по каратэ, г. Грозный.
За период с 1972 по 1980 г.г. имеет спортивные разряды по борьбе самбо, дзюдо, боксу, кандидат в мастера спорта СССР по классической борьбе, 3 взрослый разряд по парашютному спорту.
03 ноября 1980 – 21 октября 1982 годы – служба в рядах Вооружённых сил СССР, воздушно-десантные войска, разведывательная рота, 35 отдельная Десантная штурмовая бригада особого назначения. Воин – интернационалист. Участник боевых действий.
12 февраля 1985 год – 10 января 1990 года – председатель Военно-патриотического объединения «Молодая гвардия» при ГК ВЛКСМ г. Электросталь,
18 сентября 1986 год – май 1990 г. – председатель Областного совета воинов запаса и интернационалистов при Областном комитете ВЛКСМ, член всесоюзного координационного Совета военно-патриотических объединений и воинов-интернационалистов при ЦК ВЛКСМ.
1999 — 2003 г. — председатель Комитета по связям с общественностью Национальной Федерации каратэ России.
7 апреля 2000 г. – по настоящее время президент Московской областной федерации каратэ.
14 февраля 2014 г. по 2016 г. — вице-президент Федерации каратэ России.
Стаж занятий каратэ с 1979 г.
Тренерский стаж с 1985 г.
1987-1992
ГЦОЛИФК, факультет единоборств, тренер-преподаватель.
1998-2004
Московский государственный Открытый университет, экономика и управление на предприятии машиностроения
2006-2012
Подольский социально-спортивный институт. Государственное и муниципальное управление
2017
ЧУДПО «Институт Социально-Экономического Образования» квалификация тренер- преподаватель